序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋昕照 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋昕照
|
|
2 |
孙莉平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-28 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2022-04-28 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
|
|
4 | 2021-03-16 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-03-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
6 | 2021-01-12 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-01-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
8 | 2019-07-22 | 多证合一备案 |
|
|
9 | 2019-07-22 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
10 | 2019-04-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|