序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 富蕴县供销社 | 66.66667% | 20万人民币 |
2 | 刘海廷 | 6.66667% | 2万人民币 |
3 | 宋玉金 | 6.66667% | 2万人民币 |
4 | 波拉提 | 6.66667% | 2万人民币 |
5 | 何琪军 | 6.66667% | 2万人民币 |
6 | 阿衣玛古丽 | 6.66667% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾宗磊
|
|
2 |
宋玉金
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
富蕴县兴农供销有限责任公司烟花爆竹销售中心
|
顾宗磊 | 2009-09-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
2 | 2018-08-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘品超
|
顾宗磊
|
3 | 2018-08-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘品超
|
顾宗磊
|
4 | 2016-12-19 | 其他事项备案 |
0
|
256931841
|
5 | 2016-12-19 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
6 | 2016-12-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何琪军
|
刘品超
|
7 | 2016-12-19 | 经营者姓名 |
何琪军 [退出]
|
刘品超 [新增]
|
8 | 2016-12-19 | 经营者电子邮箱变更 |
0
|
256931841
|
9 | 2016-12-19 | 经营者移动电话变更 |
*****
|
*****
|
10 | 2016-12-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
何琪军
|
刘品超
|