序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿拉尔塔里木水利水电工程有限公司 | 41.3535% | 4135.35万人民币 |
2 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 15.6465% | 1564.65万人民币 |
3 | 戴军 | 10.34649% | 1034.6492万人民币 |
4 | 江洪斌 | 9.06113% | 906.1129万人民币 |
5 | 毛传国 | 8.17114% | 817.1142万人民币 |
6 | 艾先林 | 7.87128% | 787.1281万人民币 |
7 | 王浩 | 4.39802% | 439.8024万人民币 |
8 | 祁兴飞 | 1.81668% | 181.6679万人民币 |
9 | 孙海奎 | 1.33525% | 133.5253万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
艾先林
|
|
2 |
苏刘根
|
|
3 |
熊耀民
|
|
4 |
陈霞
|
|
5 |
马一鸣
|
|
6 |
付艳
|
|
7 |
黄在国
|
|
8 |
陈宇宏
|
|
9 |
汪芳
|
|
10 |
王进能
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司若羌分公司
|
王伟 | 2017-06-22 |
2 |
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司山西分公司
|
王学忠 | 2017-05-17 |
3 |
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司叶城分公司
|
戚建 | 2017-04-12 |
4 |
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司克州分公司
|
黄晓鸥 | 2017-03-14 |
5 |
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司阿拉尔市输变电分公司
|
铁勇 | 2017-02-13 |
6 |
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司文成分公司
|
陈叶平 | 2016-12-27 |
7 |
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司贵州分公司
|
秦辉林 | 2016-06-30 |
8 |
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司义乌分公司
|
王章权 | 2015-01-27 |
9 |
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司广东分公司
|
刘季玉 | 2014-12-24 |
10 |
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司浙江分公司
|
张世锐 | 2014-06-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-20 | 其他事项备案 |
新疆塔建三五九建工有限责任公司:57%;戴军:10.3465%;江洪斌:9.0611%;毛传国:8.1711%;艾先林:7.8713%;王浩:4.398%;祁兴飞:1.8167%;孙海奎:1.3353%;
|
孙海奎:1.3353%;江洪斌:9.0611%;祁兴飞:1.8167%;艾先林:7.8713%;戴军:10.3465%;王浩:4.398%;毛传国:8.1711%;阿拉尔塔里木水利水电工程有限公司:41.3535%;新疆青松建材化工(集团)股份有限公司:15.6465%;
|
2 | 2020-11-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆塔建三五九建工有限责任公司:57%; [退出]戴军:10.3465%;江洪斌:9.0611%;毛传国:8.1711%;艾先林:7.8713%;王浩:4.398%;祁兴飞:1.8167%;孙海奎:1.3353%;
|
孙海奎:1.3353%;江洪斌:9.0611%;祁兴飞:1.8167%;艾先林:7.8713%;戴军:10.3465%;王浩:4.398%;毛传国:8.1711%;阿拉尔塔里木水利水电工程有限公司:41.3535%; [新增]新疆青松建材化工(集团)股份有限公司:15.6465%; [新增]
|
3 | 2020-11-20 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-11-20 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
其他有限责任公司
|
5 | 2020-07-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司:*%; [退出]新疆青松建材化工(集团)股份有限公司:*%; [退出]戴军:*%;江洪斌:*%;毛传国:*%;艾先林:*%;王浩:*%;祁兴飞:*%;孙海奎:*%;
|
孙海奎:*%;江洪斌:*%;祁兴飞:*%;艾先林:*%;戴军:*%;王浩:*%;毛传国:*%;新疆塔建三五九建工有限责任公司:*%; [新增]
|
6 | 2020-01-20 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
8800.0482
|
10000.000000( + 13.64% )
|
7 | 2020-01-20 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
****.****
|
*****.******
|
8 | 2020-01-20 | 其他事项备案 |
|
***-建筑钢材
|
9 | 2020-01-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
工业与民用建筑、室内外装饰装修、水利水电工程、公路市政建设工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、河湖整治堤防工程、建筑材料构件的物理实验与化学分析、运输建筑垃圾清运、土石方挖运、管道、线路、110KV输变电项目、钻水井、锅炉安装、陶瓷制品、水泥预制构件、水性涂料制造、承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程、境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施境外工程所需的劳务人员、自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)、开展边境小额贸易业务、施工机械租赁业务。
|
工业与民用建筑;室内外装饰装修;水利水电工程;公路工程;房屋建筑工程;市政公用工程;钢结构工程;环保工程;城市园林绿化工程;城市照明工程;输变电工程;土石方工程;管道工程;水工大坝工程;地基与基础工程;防水防腐保温工程;景观和绿地设施工程;公路路基工程;公路路面工程;城市道路、桥梁、隧道设施工程;河湖整治堤防工程;钻井工程;城市排水管道设施施工;建筑业企业;建筑机械设备租赁及安装;日光温室大棚建造;预拌商品混凝土;混凝土预制构件;建筑材料科学研究和试验****展服务;城市生活垃圾、建筑垃圾清运;电气、锅炉安装;承包境外房屋建筑工程;招标代理;工程管理服务;工程咨询服务;建筑材料、机械设备、水泥制品、机电设备、电线电缆、五金产品、日用百货销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进口除外);开展边境小额贸易业务;对本企业内部员工开展职业技能培训。
|
10 | 2020-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汪芳(监事)郇荣莲(监事) [退出]夏克芳(董事) [退出]苏刘根(董事)熊耀民(董事)李予川(董事) [退出]陈霞(董事)李云新(董事) [退出]陈宇宏(监事)艾先林(董事长)
|
黄在国(董事) [新增]汪芳(监事)苏刘根(董事)熊耀民(董事)陈霞(董事)陈宇宏(监事)艾先林(董事长)王进能(监事) [新增]马一鸣(董事) [新增]付艳(董事) [新增]
|