序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚小勇 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚小勇
|
|
2 |
龚宏林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
龚宏林
|
姚小勇
|
2 | 2022-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚小勇(监事) [退出]龚宏林(执行董事兼总经理) [退出]
|
龚宏林(监事) [新增]姚小勇(执行董事兼总经理) [新增]
|
3 | 2022-04-11 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-11-10 | 其他事项备案 |
|
004-汽车配件
|
5 | 2021-11-10 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴菊花(监事) [退出]龚宏林(执行董事兼总经理)
|
姚小勇(监事) [新增]龚宏林(执行董事兼总经理)
|
7 | 2021-10-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姚小勇
|
龚宏林
|
8 | 2021-10-08 | 章程备案 |
|
|
9 | 2021-10-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚宝宜(监事) [退出]姚小勇(执行董事兼总经理) [退出]
|
吴菊花(监事) [新增]龚宏林(执行董事兼总经理) [新增]
|
10 | 2015-03-31 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
150
|
500( + 233.33% )
|