序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐军
|
|
2 |
赵静
|
|
3 |
刘秀丽
|
|
4 |
彭娟
|
|
5 |
殷有祥
|
|
6 |
单仪晨
|
|
7 |
刘博
|
|
8 |
陈瑞
|
|
9 |
杨健
|
|
10 |
熊克维
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵静(董事)丁元金(监事) [退出]王新军(董事) [退出]汪文革(董事长兼总经理) [退出]黄明(董事) [退出]李云侠(董事) [退出]罗丹(监事) [退出]廖燕(监事) [退出]陈丽(监事) [退出]陈江(监事) [退出]
|
赵静(董事)单仪晨(监事) [新增]刘秀丽(董事) [新增]徐军(董事长兼总经理) [新增]殷有祥(董事) [新增]彭娟(董事) [新增]刘博(监事) [新增]熊克维(监事会主席) [新增]陈瑞(监事) [新增]杨健(监事) [新增]
|
2 | 2020-12-09 | 其他事项备案 |
|
999-不含特殊经营类别企业
|
3 | 2020-12-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汪文革
|
徐军
|
4 | 2019-06-24 | 其他事项备案 |
**
|
***
|
5 | 2019-06-24 | 其他事项备案 |
50
|
300
|
6 | 2019-06-24 | 企业从业人数变更 |
50
|
300
|
7 | 2019-06-24 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2009-07-22 至 2019-07-21
|
营业期限: 2009-07-22 至 2024-07-21
|
8 | 2018-12-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆生产建设兵团农一师十六团; 出资: 400; 百分比: 40; 企业法人 [退出]阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司; 出资: 600; 百分比: 60; 企业法人
|
阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司; 出资: 1000( + 66.66667% ); 百分比: 100; 企业法人
|
9 | 2018-12-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
10 | 2018-12-14 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案;社会保险登记证;税务登记证;机构代码证;统计证;营业执照
|