序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆叶河阳光农业股份有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭新喜
|
|
2 |
杨小红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
图木舒克阳光农业装备有限公司新型土工合成材料分公司
|
孙卫东 | 2015-06-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
崔文博; 出资: 1; 百分比: 1; 自然人股东 [退出]杨小红; 出资: 1; 百分比: 1; 自然人股东 [退出]张毅龙; 出资: 1; 百分比: 1; 自然人股东 [退出]郑义乾; 出资: 1; 百分比: 1; 自然人股东 [退出]闫玉斌; 出资: 1; 百分比: 1; 自然人股东 [退出]陈凯; 出资: 5; 百分比: 5; 自然人股东 [退出]李华伟; 出资: 5; 百分比: 5; 自然人股东 [退出]郑贺东; 出资: 5; 百分比: 5; 自然人股东 [退出]王金海; 出资: 6; 百分比: 6; 自然人股东 [退出]杨小刚; 出资: 7; 百分比: 7; 自然人股东 [退出]安建伟; 出资: 8; 百分比: 8; 自然人股东 [退出]谢龙生; 出资: 10; 百分比: 10; 自然人股东 [退出]郭新喜; 出资: 16; 百分比: 16; 自然人股东 [退出]新疆叶河阳光农业股份有限公司; 出资: 33; 百分比: 33; 企业法人
|
新疆叶河阳光农业股份有限公司; 出资: 100( + 203.0303% ); 百分比: 100; 企业法人
|
2 | 2018-11-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2018-11-19 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 崔文博; 出资额: 1; 百分比: 1; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 杨小红; 出资额: 1; 百分比: 1; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 张毅龙; 出资额: 1; 百分比: 1; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 郑义乾; 出资额: 1; 百分比: 1; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 闫玉斌; 出资额: 1; 百分比: 1; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 陈凯; 出资额: 5; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 李华伟; 出资额: 5; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 郑贺东; 出资额: 5; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 王金海; 出资额: 6; 百分比: 6; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 杨小刚; 出资额: 7; 百分比: 7; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 安建伟; 出资额: 8; 百分比: 8; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 谢龙生; 出资额: 10; 百分比: 10; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 郭新喜; 出资额: 16; 百分比: 16; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 新疆叶河阳光农业股份有限公司; 出资额: 33; 百分比: 33; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 新疆叶河阳光农业股份有限公司; 出资额: 100( + 203.0303% ); 百分比: 100; 法人性质: 企业法人
|
4 | 2018-05-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆叶河阳光农业股份有限公司; 出资: 100; 百分比: 100; 企业法人
|
崔文博; 出资: 1; 百分比: 1; 自然人股东 [新增]杨小红; 出资: 1; 百分比: 1; 自然人股东 [新增]张毅龙; 出资: 1; 百分比: 1; 自然人股东 [新增]郑义乾; 出资: 1; 百分比: 1; 自然人股东 [新增]闫玉斌; 出资: 1; 百分比: 1; 自然人股东 [新增]陈凯; 出资: 5; 百分比: 5; 自然人股东 [新增]李华伟; 出资: 5; 百分比: 5; 自然人股东 [新增]郑贺东; 出资: 5; 百分比: 5; 自然人股东 [新增]王金海; 出资: 6; 百分比: 6; 自然人股东 [新增]杨小刚; 出资: 7; 百分比: 7; 自然人股东 [新增]安建伟; 出资: 8; 百分比: 8; 自然人股东 [新增]谢龙生; 出资: 10; 百分比: 10; 自然人股东 [新增]郭新喜; 出资: 16; 百分比: 16; 自然人股东 [新增]新疆叶河阳光农业股份有限公司; 出资: 33( - 67% ); 百分比: 33; 企业法人
|
5 | 2018-05-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2018-05-02 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 设施农业钢构加工、制造、销售;保温被生产、加工、销售;农产品加工、冷藏、保鲜、销售;有机肥的生产、销售;热风炉生产加工;土工合成材料生产加工;玻璃管道生产加工;作物栽培专用有机肥(基质)生产、加工、销售;种植容器的加工、销售;联动温室机器设备采购、材料、销售;预制材料生产、加工、销售;机器设备、租赁、销售;钢结构工程建筑与安装;农副产品收购。行业代码:
|
经营范围: 设施农业钢构加工、制造、销售;保温被生产、加工、销售;农产品加工、冷藏、保鲜、销售;有机肥的生产、销售;热风炉生产加工;土工合成材料生产加工;玻璃管道生产加工;作物栽培专用有机肥(基质)生产、加工、销售;种植容器的加工、销售;联动温室机器设备采购、材料、销售;预制材料生产、加工、销售;机器设备、租赁、销售;钢结构工程建筑与安装;农副产品收购。农产品水果、蔬菜、花卉、苗木种植销售、收购;脱水水果、蔬菜加工、销售、收购;水产、禽类、畜牧、养殖、销售、收购;粮油、肉类、蛋禽、销售、收购;园林技术服务、农副产品进出口贸易、设施农业技术咨询、服务;旅游观光、服务;温室大棚租赁。行业代码:
|
7 | 2018-05-02 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 新疆叶河阳光农业股份有限公司; 出资额: 100; 百分比: 100; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 崔文博; 出资额: 1; 百分比: 1; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 杨小红; 出资额: 1; 百分比: 1; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 张毅龙; 出资额: 1; 百分比: 1; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 郑义乾; 出资额: 1; 百分比: 1; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 闫玉斌; 出资额: 1; 百分比: 1; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 陈凯; 出资额: 5; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 李华伟; 出资额: 5; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 郑贺东; 出资额: 5; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 王金海; 出资额: 6; 百分比: 6; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 杨小刚; 出资额: 7; 百分比: 7; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 安建伟; 出资额: 8; 百分比: 8; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 谢龙生; 出资额: 10; 百分比: 10; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 郭新喜; 出资额: 16; 百分比: 16; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 新疆叶河阳光农业股份有限公司; 出资额: 33( - 67% ); 百分比: 33; 法人性质: 企业法人
|
8 | 2016-10-20 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 设施农业钢构加工、制造、销售;保温被生产、加工、销售;农产品加工、冷藏、保鲜、销售;有机肥的生产、销售;热风炉生产加工;土工合成材料生产加工;玻璃管道生产加工;作物栽培专用有机肥(基质)生产、加工、销售;种植容器的加工、销售;联动温室机器设备采购、材料、销售;预制材料生产、加工、销售;机器设备、租赁、销售;钢结构工程建筑与安装。行业代码:
|
经营范围: 设施农业钢构加工、制造、销售;保温被生产、加工、销售;农产品加工、冷藏、保鲜、销售;有机肥的生产、销售;热风炉生产加工;土工合成材料生产加工;玻璃管道生产加工;作物栽培专用有机肥(基质)生产、加工、销售;种植容器的加工、销售;联动温室机器设备采购、材料、销售;预制材料生产、加工、销售;机器设备、租赁、销售;钢结构工程建筑与安装;农副产品收购。行业代码:
|
9 | 2016-08-31 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 设施农业钢构加工、制造、销售;保温被生产、加工、销售;农产品加工、冷藏、保鲜、销售;有机肥的生产、销售,热风炉生产加工;土工合成材料生产加工;玻璃管道生产加工;作物栽培专用基质生产、加工、销售;种植容器的加工、销售。行业代码:
|
经营范围: 设施农业钢构加工、制造、销售;保温被生产、加工、销售;农产品加工、冷藏、保鲜、销售;有机肥的生产、销售;热风炉生产加工;土工合成材料生产加工;玻璃管道生产加工;作物栽培专用有机肥(基质)生产、加工、销售;种植容器的加工、销售;联动温室机器设备采购、材料、销售;预制材料生产、加工、销售;机器设备、租赁、销售;钢结构工程建筑与安装。行业代码:
|
10 | 2016-02-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
党德育
|
郭新喜
|