序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆万达有限公司 | 30% | 2400.0万人民币 |
2 | 新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司 | 17% | 1360.0万人民币 |
3 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 17% | 1360.0万人民币 |
4 | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 16% | 1280.0万人民币 |
5 | 新疆生产建设兵团供销投资(控股)有限公司 | 12% | 960.0万人民币 |
6 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 8% | 640.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈嘉民
|
|
2 |
秦怀民
|
|
3 |
赵应龙
|
|
4 |
罗童堂
|
|
5 |
龚卫萍
|
|
6 |
卢幼麒
|
|
7 |
张琴
|
|
8 |
王新伟
|
|
9 |
郜新亭
|
|
10 |
蒋瑶
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆银丰现代农业装备股份有限公司乌鲁木齐分公司
|
沈嘉民 | 2019-04-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王新伟(监事)沈嘉民(董事长兼总经理)罗童堂(董事)梁丽(董事) [退出]何秋田(董事) [退出]郜新亭(监事)卜海霞(监事) [退出]龚卫萍(董事)卢幼麒(董事)赵蓉(监事会主席)王炜(监事)赵应龙(董事)
|
王新伟(监事)沈嘉民(董事长兼总经理)罗童堂(董事)郜新亭(监事)龚卫萍(董事)卢幼麒(董事)赵蓉(监事会主席)王炜(监事)赵应龙(董事)秦怀民(董事) [新增]张琴(董事) [新增]蒋瑶(监事) [新增]
|
2 | 2022-02-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵应龙
|
沈嘉民
|
3 | 2022-02-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁丽(董事)何秋田(董事)郜新亭(监事)卜海霞(监事)龚卫萍(董事)卢幼麒(董事)赵蓉(监事会主席)王炜(监事)赵应龙(董事长) [退出]王新伟(监事)沈嘉民(董事兼总经理) [退出]罗童堂(董事)
|
王新伟(监事)沈嘉民(董事长兼总经理) [新增]罗童堂(董事)梁丽(董事)何秋田(董事)郜新亭(监事)卜海霞(监事)龚卫萍(董事)卢幼麒(董事)赵蓉(监事会主席)王炜(监事)赵应龙(董事) [新增]
|
4 | 2021-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵应龙(董事长)王新伟(监事)沈嘉民(董事兼总经理)罗童堂(董事)梁丽(董事)龚卫萍(董事)卢幼麒(董事)何秋田(董事)郜新亭(监事)卜海霞(监事)晏芳(监事) [退出]杭友军(监事会主席) [退出]
|
梁丽(董事)何秋田(董事)郜新亭(监事)卜海霞(监事)龚卫萍(董事)卢幼麒(董事)赵蓉(监事会主席) [新增]王炜(监事) [新增]赵应龙(董事长)王新伟(监事)沈嘉民(董事兼总经理)罗童堂(董事)
|
5 | 2021-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈嘉民(董事兼总经理)罗童堂(董事)蒋焕爱(监事会主席) [退出]赵应龙(董事长)王新伟(监事)梁丽(董事)龚卫萍(董事)卢幼麒(董事)何辉(监事) [退出]赵腾(监事) [退出]何秋田(董事)郜新亭(监事)
|
赵应龙(董事长)王新伟(监事)沈嘉民(董事兼总经理)罗童堂(董事)梁丽(董事)龚卫萍(董事)卢幼麒(董事)何秋田(董事)郜新亭(监事)卜海霞(监事) [新增]晏芳(监事) [新增]杭友军(监事会主席) [新增]
|
6 | 2020-10-29 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-10-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
农业机械的维修、租赁及配件销售;农业机械服务;农机技术服务;农业技术服务推广;田间土地整理;林木育苗,花卉种植,林业产品批****;绿化管理;造林与更新;林业有害生物防治服务;农业综合水土开****;水利与水电工程总承包;边境小额贸易及其他一般货物和技术的进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农业机械的维修、租赁及配件销售;农业机械服务;农机技术服务;农业技术服务推广;田间土地整理;林木育苗,花卉种植,林业产品批****;绿化管理;造林与更新;林业有害生物防治服务;农业综合水土开****;水利与水电工程总承包;农产品的生产、销售、加工、运输、储藏及其他相关服务;棉花加工,棉花收购;农业生产资料的购买、使用;肥料销售;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;农作物种子经营;塑料制品制造;塑料制品销售;农用薄膜销售;智能农业管理;计算机系统服务;互联网数据服务;物联网应用服务;边境小额贸易及其他一般货物和技术的进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2020-07-10 | 章程备案 |
|
|
9 | 2020-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郜新亭(监事)郭秀(董事) [退出]晏芳(监事) [退出]卢幼麒(董事)周岭(董事) [退出]徐燕春(董事) [退出]吕永权(董事) [退出]周树芬(董事) [退出]许刚(董事) [退出]何秋田(董事)杨有陆(董事) [退出]赵腾(监事)梁丽(董事)蒋焕爱(监事) [退出]王新伟(监事)杨帆(董事兼总经理) [退出]韩鑫玉(董事长) [退出]
|
沈嘉民(董事兼总经理) [新增]罗童堂(董事) [新增]蒋焕爱(监事会主席) [新增]赵应龙(董事长) [新增]王新伟(监事)梁丽(董事)龚卫萍(董事) [新增]卢幼麒(董事)何辉(监事) [新增]赵腾(监事)何秋田(董事)郜新亭(监事)
|
10 | 2020-07-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韩鑫玉
|
赵应龙
|