序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆国兴农业****展集团有限公司 | 100% | 9535.040000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李伟
|
|
2 |
张晓元
|
|
3 |
金骧
|
|
4 |
曾成才
|
|
5 |
王多辉
|
|
6 |
刘莹
|
|
7 |
沈秋萍
|
|
8 |
丁炜
|
|
9 |
徐娟
|
|
10 |
赵江伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐恺山(监事) [退出]杭友军(监事) [退出]刘志战(监事) [退出]沈秋萍(监事) [退出]张生秀(董事) [退出]李新学(董事) [退出]杜萌(董事) [退出]汤武军(监事) [退出]庄炎勋(董事) [退出]李伟(董事长)
|
李伟(董事长)沈秋萍(董事) [新增]刘莹(董事) [新增]王多辉(董事) [新增]曾成才(董事) [新增]金骧(董事) [新增]张晓元(董事) [新增]丁炜(监事) [新增]赵蓉(监事会主席) [新增]徐娟(监事) [新增]赵江伟(监事) [新增]路卫国(监事) [新增]
|
2 | 2021-09-26 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-11-19 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-11-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
货物与技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);普通货物运输;籽棉收购、加工;皮棉(含棉短绒)收购、调拨、销售;麻类购销;棉花机械、零配件;检测仪器;棉花包装品,农副产品,棉花副产品购销、加工(含短绒、回收棉、清弹棉);金属材料,建材,办公用品销售;计算机及软件开****;仓储;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
货物与技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);普通货物运输;籽棉收购、加工;皮棉(含棉短绒)收购、调拨、销售;麻类购销;棉花机械、零配件;检测仪器;棉花包装品,农副产品,棉花副产品购销、加工(含短绒、回收棉、清弹棉);金属材料,建材,办公用品销售;计算机及软件开****;仓储;房屋租赁。;土地使用权租赁;棉花种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐恺山(监事)张琼(监事) [退出]刘志战(监事)沈秋萍(监事)张生秀(董事)李新学(董事)杜萌(董事)汤武军(监事)庄炎勋(董事)李伟(董事长)
|
徐恺山(监事)杭友军(监事) [新增]刘志战(监事)沈秋萍(监事)张生秀(董事)李新学(董事)杜萌(董事)汤武军(监事)庄炎勋(董事)李伟(董事长)
|
6 | 2019-12-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
庄炎勋
|
李伟
|
7 | 2019-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐恺山(监事)张琼(监事)刘志战(监事)沈秋萍(监事)张生秀(董事)李新学(董事)杜萌(董事)李伟(董事兼总经理) [退出]汤武军(监事)庄炎勋(董事长) [退出]
|
徐恺山(监事)张琼(监事)刘志战(监事)沈秋萍(监事)张生秀(董事)李新学(董事)杜萌(董事)李伟(董事长) [新增]汤武军(监事)庄炎勋(董事) [新增]
|
8 | 2019-05-24 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 普通货物运输;籽棉收购、加工;皮棉(含棉短绒)收购、调拨、销售;麻类购销;棉花机械、零配件;检测仪器;棉花包装品,农副产品,棉花副产品购销、加工(含短绒、回收棉、清弹棉);金属材料,建材,办公用品销售;计算机及软件开****;仓储;房屋租赁。行业代码: 1711经营方式: 销售
|
经营范围: 货物与技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);普通货物运输;籽棉收购、加工;皮棉(含棉短绒)收购、调拨、销售;麻类购销;棉花机械、零配件;检测仪器;棉花包装品,农副产品,棉花副产品购销、加工(含短绒、回收棉、清弹棉);金属材料,建材,办公用品销售;计算机及软件开****;仓储;房屋租赁。行业代码: 1711经营方式: 销售
|
9 | 2019-01-25 | 其他事项备案 |
*
|
**
|
10 | 2019-01-25 | 其他事项备案 |
0
|
15
|