序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈炳荣 | 55% | 1100.0万人民币 |
2 | 陈平忠 | 45% | 900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈平忠
|
|
2 |
陈炳荣
|
|
3 |
栾建新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-09 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-02-09 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2018-10-22 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
4 | 2017-08-18 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
5 | 2016-08-25 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
6 | 2015-12-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
7 | 2015-12-02 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
8 | 2015-12-02 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
9 | 2013-06-26 | 投资人(股权)变更 |
|
|
10 | 2013-06-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|