序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李闯 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李闯
|
|
2 |
林金斌
|
|
3 |
成慧芳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆雷鹏建设工程有限公司疏附县分公司
|
阿布都卡德尔·艾尼瓦尔 | 2021-09-13 |
2 |
新疆雷鹏建设工程有限公司巴楚县第一分公司
|
李鹏 | 2020-12-03 |
3 |
新疆雷鹏建设工程有限公司巴楚分公司
|
吴坤涛 | 2020-04-15 |
4 |
新疆雷鹏建设工程有限公司巴楚县分公司
|
杨军奇 | 2020-03-13 |
5 |
新疆雷鹏建设工程有限公司塔什库尔干县分公司
|
韩锐 | 2019-01-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-03-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
3 | 2022-03-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
4 | 2021-03-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
5 | 2021-03-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
6 | 2021-03-19 | 章程备案 |
|
|
7 | 2019-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2019-10-21 | 多证合一备案 |
|
|
9 | 2019-10-20 | 其他事项备案 |
|
|
10 | 2019-10-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|