序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
彭章泽
|
杨静
|
2 | 2019-05-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
3 | 2016-07-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
4 | 2016-07-20 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
赖军
|
彭章泽
|
5 | 2015-06-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
6 | 2015-06-05 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
梁华
|
赖军
|
7 | 2014-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
8 | 2014-06-13 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
陈启洪
|
梁华
|
9 | 2012-08-06 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国邮政储蓄银行有限责任公司重庆江津区德感支行
|
中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆江津区德感支行
|
10 | 2012-08-06 | 其他事项备案 |
无
|
前置许可
|