序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆金地琅泽置业有限公司 | 51% | 510.0万 |
2 | 重庆金信佳和企业管理有限公司 | 49% | 490.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李兴亚
|
|
2 |
卢俊嵘
|
|
3 |
翁金兴
|
|
4 |
韩晓龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
朱重敏
|
李兴亚
|
2 | 2022-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2021-07-14 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
4 | 2020-08-06 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
5 | 2019-12-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆金信佳和企业管理有限公司
|
投资人信息变更
|
6 | 2019-12-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市大渡口区跳磴镇建雄路2号22号厂房3楼
|
重庆市大渡口区仁义街15号
|
7 | 2019-12-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆金信佳和企业管理有限公司重庆金地琅泽置业有限公司
|
重庆金信佳和企业管理有限公司重庆金地琅泽置业有限公司
|
8 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
9 | 2019-12-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆金信佳和企业管理有限公司
|
投资人信息变更
|
10 | 2019-12-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房地产开****(取得相关行政许可后在许可范围内从事经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
许可项目:房地产开****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|