序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆德久隆商贸有限公司 | 66.66667% | 100.0万 |
2 | 张玮 | 33.33333% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张玮
|
|
2 |
尹桂英
|
|
3 |
范宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-20 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-11-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
章寒晖
|
投资人信息变更
|
3 | 2014-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2014-11-28 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
章寒晖
|
张玮
|
5 | 2014-11-28 | 股东变更(股权转让) |
章寒晖 [退出]重庆德久商贸有限公司 [退出]
|
张玮 [新增]重庆德久隆商贸有限公司 [新增]
|
6 | 2014-04-16 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2011-06-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(私营)
|
有限责任公司(私营)
|
8 | 2011-06-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.000000
|
150.000000( + 200% )
|
9 | 2011-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
10 | 2011-06-08 | 其他事项备案 |
无
|
验资报告
|