序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘道政 | 52% | 41.6万 |
2 | 黄怀均 | 48% | 38.4万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘道政
|
|
2 |
黄怀均
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆嘉程金属回收有限责任公司第六经营部
|
范凯 | 2007-11-26 |
2 |
重庆嘉程金属回收有限责任公司第二经营部
|
黄登陆 | 2007-11-26 |
3 |
重庆嘉程金属回收有限责任公司第十四经营部
|
帅崇惠 | 2007-11-26 |
4 |
重庆嘉程金属回收有限责任公司第十二经营部
|
王静 | 2007-11-26 |
5 |
重庆嘉程金属回收有限责任公司第七经营部
|
黄登陆 | 2007-11-26 |
6 |
重庆嘉程金属回收有限责任公司第十六经营部
|
艾雪峰 | 2007-11-26 |
7 |
重庆嘉程金属回收有限责任公司第八经营部
|
周帮祥 | 2007-11-22 |
8 |
重庆嘉程金属回收有限责任公司第三经营部
|
李洪叶 | 2007-11-22 |
9 |
重庆嘉程金属回收有限责任公司第四经营部
|
谯友明 | 2007-11-22 |
10 |
重庆嘉程金属回收有限责任公司第十一经营部
|
吴志彬 | 2007-11-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2018-12-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
艾亿伦
|
刘道政
|
3 | 2017-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2017-06-14 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
刘道政
|
艾亿伦
|
5 | 2017-05-16 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2014-06-27 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2010-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
柏新果
|
刘道政
|
8 | 2010-06-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
出资情况变更
|
出资情况变更
|
9 | 2010-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|
10 | 2010-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|