序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2022-06-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周萍
|
赖丽春
|
3 | 2020-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
唐光彬
|
徐刚
|
4 | 2020-03-20 | 市场主体类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)(内资)
|
有限责任公司分公司(国有独资)(内资)
|
5 | 2020-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
6 | 2020-03-20 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国邮政集团公司重庆市北碚区城南邮政支局
|
中国邮政集团有限公司重庆市北碚区城南邮政支局
|
7 | 2015-12-07 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
8 | 2015-04-13 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
重庆市邮政公司北碚区邮政局城南邮政支局
|
中国邮政集团公司重庆市北碚区城南邮政支局
|
9 | 2015-03-16 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
10 | 2015-03-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|