序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊建权 | 100% | 800.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万大华
|
|
2 |
汪丛明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-05 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-06-25 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
3 | 2013-12-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|
4 | 2013-12-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贺波
|
万大华
|
5 | 2013-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2013-03-07 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
重庆匀含物业****展有限公司
|
重庆市和运物业****展有限公司
|
7 | 2013-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
8 | 2013-03-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
罗辉兰
|
贺波
|
9 | 2013-03-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
10 | 2012-10-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|