序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨光德 | 70% | 350.0万 |
2 | 吴松玲 | 30% | 150.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨光德
|
|
2 |
吴松玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-13 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2015-08-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
向静怡
|
投资人信息变更
|
3 | 2015-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2015-08-26 | 股东变更(股权转让) |
向静怡 [退出]杨光德
|
吴松玲 [新增]杨光德
|
5 | 2015-08-26 | 经营范围变更 |
货运代理;仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃、易爆物品);装卸服务;商务信息咨询服务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
货运代理;仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃、易爆物品);装卸服务;商务信息咨询服务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
6 | 2015-05-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴松玲
|
投资人信息变更
|
7 | 2015-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2015-05-07 | 股东变更(股权转让) |
吴松玲 [退出]杨光德
|
向静怡 [新增]杨光德
|
9 | 2015-01-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆浩博实业(集团)有限公司
|
投资人信息变更
|
10 | 2015-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|