序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦源 | 99.25% | 3970.0万 |
2 | 陈金娟 | 0.75% | 30.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊高木
|
|
2 |
陈金娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2020-09-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
秦源,张亚君, [退出]张松 [退出]
|
秦源,陈金娟 [新增]
|
3 | 2020-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2020-09-14 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
5 | 2020-09-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
秦源
|
投资人信息变更
|
6 | 2016-06-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张晓霞
|
投资人信息变更
|
7 | 2016-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2016-06-16 | 股东变更(股权转让) |
张晓霞 [退出]张亚君张松
|
秦源 [新增]张亚君张松
|
9 | 2016-06-16 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
张晓霞
|
熊高木
|
10 | 2015-12-21 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|