序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方平 | 85% | 1275.0万 |
2 | 王宏 | 10% | 150.0万 |
3 | 刘建英 | 5% | 75.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方平
|
|
2 |
高亨川
|
|
3 |
张伟
|
|
4 |
王宏
|
|
5 |
方军
|
|
6 |
温雅
|
|
7 |
刘建英
|
|
8 |
杨仁清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2017-07-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
方平
|
投资人信息变更
|
3 | 2017-07-06 | 股东变更(股权转让) |
方平王宏刘建英
|
方平王宏刘建英
|
4 | 2017-07-06 | 注册资本(资金数额)变更 |
720.0
|
1500.0( + 108.33333% )
|
5 | 2017-05-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
方平
|
投资人信息变更
|
6 | 2017-05-25 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
7 | 2017-05-25 | 股东变更(股权转让) |
方平刘建英王宏
|
方平王宏刘建英
|
8 | 2017-05-25 | 注册资本(资金数额)变更 |
1500.0
|
720.0( - 52% )
|
9 | 2016-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
10 | 2016-12-27 | 名称变更 |
重庆多味多食品有限公司
|
重庆多味多食品科技开****股份有限公司
|