序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄清建 | 63.8% | 31.9万 |
2 | 李英 | 36.2% | 18.1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄清建
|
|
2 |
李英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆市利箭实业有限公司昆明分公司
|
肖伦兵 | 2011-06-27 |
2 |
重庆市轻箭实业有限公司渝溪编织袋厂
|
黄清建 | 1998-09-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-28 | 其他事项备案 |
清算组成员备案
|
清算组成员备案
|
2 | 2016-05-25 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
3 | 2014-11-13 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|