序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐玥 | 100% | 3000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐玥
|
|
2 |
冉维兰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆膳道贸易有限公司城口县分公司
|
袁朝富 | 2013-05-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2021-03-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(私营)
|
有限责任公司(自然人独资)(私营)
|
3 | 2021-03-24 | 股东变更(股权转让) |
徐玥冉维兰 [退出]
|
徐玥
|
4 | 2021-03-24 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2021-03-24 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
6 | 2019-07-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐玥
|
投资人信息变更
|
7 | 2019-07-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
500.0
|
3000.0( + 500% )
|
8 | 2019-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
9 | 2019-07-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐玥冉维兰
|
徐玥冉维兰
|
10 | 2018-05-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐玥
|
投资人信息变更
|