序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺小荣 | 70% | 35.0万 |
2 | 黄晓锦 | 30% | 15.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄晓锦
|
|
2 |
贺小荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
付茂佳
|
投资人信息变更
|
2 | 2017-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2017-05-24 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市九龙坡区火炬大道9号B9-20号
|
重庆市九龙坡区石坪桥正街116号6幢13-3号
|
4 | 2017-05-24 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
付茂佳
|
黄晓锦
|
5 | 2017-05-24 | 股东变更(股权转让) |
付茂佳 [退出]贺小荣张凤兰 [退出]
|
贺小荣黄晓锦 [新增]
|
6 | 2017-05-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2013-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2013-07-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|
9 | 2010-09-19 | 许可经营项目变更 |
无
|
(无)。
|
10 | 2010-09-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|