序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李丹 | 39.62% | 198.1万 |
2 | 王梅 | 30.19% | 150.95万 |
3 | 袁鳗凡 | 30.19% | 150.95万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王世友
|
|
2 |
王梅
|
|
3 |
袁鳗凡
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆华尔斯餐饮管理有限公司工会委员会
|
2015-06-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2017-09-22 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
李丹
|
王世友
|
3 | 2015-12-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李丹
|
投资人信息变更
|
4 | 2015-12-16 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
5 | 2015-12-16 | 股东变更(股权转让) |
李丹袁鳗凡王梅
|
李丹袁鳗凡王梅
|
6 | 2015-12-16 | 注册资本(资金数额)变更 |
50.0
|
500.0( + 900% )
|
7 | 2014-12-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王莉
|
投资人信息变更
|
8 | 2014-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
9 | 2014-12-24 | 股东变更(股权转让) |
王莉 [退出]王燕 [退出]李丹
|
李丹袁鳗凡 [新增]王梅 [新增]
|
10 | 2014-05-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
袁鳗凡
|
投资人信息变更
|