序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑朝杨 | 50% | 25.0万 |
2 | 伍雍禾 | 30% | 15.0万 |
3 | 刘福霞 | 20% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑朝杨
|
|
2 |
伍雍禾
|
|
3 |
刘福霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2020-12-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
金康
|
投资人信息变更
|
3 | 2020-12-07 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生物技术、植物种植技术、植物提取技术的研究、开****;化工原料及产品(不含危险化学品)的开****、研究及销售;电子产品(不含电子出版物及游戏机)销售及相关信息咨询。**[国家法律、行政法规禁止的不得经营;国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的,未取得许可前不得经营]
|
一般项目:生物技术、植物种植技术、植物提取技术的研究、开****;化工原料及产品(不含危险化学品)的开****、研究及销售;电子产品(不含电子出版物及游戏机)销售及相关信息咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2016-05-30 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
5 | 2014-08-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2013-05-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘福霞
|
伍雍禾
|
7 | 2013-05-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
8 | 2013-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
9 | 2012-11-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
伍雍禾
|
刘福霞
|
10 | 2012-11-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|