序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李伟伟 | 100% | 18.000000万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李伟伟
|
投资人信息变更
|
2 | 2020-04-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李伟伟
|
李伟伟
|
3 | 2020-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2020-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
崔渊
|
李伟伟
|
5 | 2019-07-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范兴国
|
崔渊
|
6 | 2019-07-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
7 | 2016-07-07 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
8 | 2014-11-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|