序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吕春
|
唐在兵
|
2 | 2022-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2018-10-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张海泉
|
吕春
|
4 | 2018-10-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
5 | 2017-03-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
6 | 2017-03-03 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
石乐川
|
张海泉
|
7 | 2015-10-19 | 经营范围变更 |
火力****电,电力设备技术服务★★★★★
|
瓦斯****电,火力****电,供电,电力设备技术服务;销售:灰渣、蒸汽。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】★★★★★
|
8 | 2015-10-19 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市荣昌县广顺街道荣电路216号
|
重庆市荣昌区广顺街道荣电路216号
|
9 | 2014-08-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
10 | 2014-08-08 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
钟跃君
|
石乐川
|