序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李蔚 | 51% | 408万 |
2 | 漆利 | 49% | 392万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李蔚
|
|
2 |
漆利
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆帆达钢结构有限公司江津分公司
|
刘勇 | 2014-08-27 |
2 |
重庆帆达钢结构有限公司贵州分公司
|
陈黎建 | 2013-06-24 |
3 |
重庆帆达钢结构有限公司合川分公司
|
黄成云 | 2011-05-17 |
4 |
重庆帆达钢结构有限公司南充分公司
|
陈文勇 | 2009-08-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-02-26 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-09-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘勇
|
投资人信息变更
|
3 | 2014-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2014-09-02 | 股东变更(股权转让) |
刘勇 [退出]李蔚
|
漆利 [新增]李蔚
|
5 | 2014-07-11 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2012-06-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
九龙坡区金凤镇健卫路3号1、2、3单元附8号
|
九龙坡区金凤镇商贸小区2单元3号
|
7 | 2012-02-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市九龙坡区金凤镇商贸小区2单元3#
|
九龙坡区金凤镇健卫路3号1、2、3单元附8号
|
8 | 2011-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
9 | 2011-12-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
出资情况变更
|
出资情况变更
|
10 | 2011-12-29 | 其他事项备案 |
无
|
验资报告
|