序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗显安 | 67.90124% | 55.0万 |
2 | 刘茂生 | 12.34568% | 10.0万 |
3 | 杜****祥 | 12.34568% | 10.0万 |
4 | 冉隆华 | 7.40741% | 6.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗显安
|
|
2 |
杜****祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2015-03-11 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
3 | 2011-04-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
4 | 2011-04-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|
5 | 2011-04-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
罗登义
|
罗显安
|
6 | 2011-04-21 | 其他事项备案 |
*****25
|
*****
|
7 | 2011-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
8 | 2011-04-21 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
9 | 2006-08-01 | 其他事项备案 |
2005-03-11
|
2006-08-01
|