序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐成江 | 60% | 30.0万 |
2 | 张伶莉 | 40% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐成江
|
|
2 |
张伶莉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-20 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2015-08-07 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2015-04-29 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
4 | 2013-01-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|
5 | 2013-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
6 | 2013-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
7 | 2013-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
朱荣
|
徐成江
|
8 | 2010-11-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
渝中区大坪正街88号附2号13-5#
|
九龙坡区长石村2号附10-4-1号
|