序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵忠国 | 51.5% | 154.5万 |
2 | 杨兴春 | 48.5% | 145.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨兴春
|
|
2 |
赵忠国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2016-11-16 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
关大字
|
杨兴春
|
3 | 2016-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2016-07-13 | 经营范围变更 |
从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业);销售:建筑材料(不含危险化学品)、五金、日用品、电工器材、百货(不含农膜)。****
|
从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业);销售:建筑材料(不含危险化学品)、五金、日用品、电工器材、百货(不含农膜)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
5 | 2016-07-13 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
杨兴春
|
关大字
|
6 | 2016-03-24 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2014-09-01 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
杨维财
|
杨兴春
|
8 | 2012-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨兴春
|
杨维财
|
9 | 2012-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
10 | 2012-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|