序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧治建 | 50% | 25.0万 |
2 | 陆代艳 | 50% | 25.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧治建
|
|
2 |
陆代艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-30 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
2 | 2020-03-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
欧治建
|
投资人信息变更
|
3 | 2020-03-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
欧治建庹科选 [退出]
|
欧治建陆代艳 [新增]
|
4 | 2020-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2016-07-20 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2014-10-09 | 经营范围变更 |
计算机软硬件开****、销售,计算机技术咨询服务,销售电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含卫星地面****射和接收设备)、办公设备、五金、交电、建材(不含危险化学品)、计算机消耗材料、
|
计算机软硬件开****、销售,计算机技术咨询服务,销售电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含卫星地面****射和接收设备)、办公设备、五金、交电、建材(不含危险化学品)、计算机消耗材料、消防器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
7 | 2013-07-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
8 | 2013-07-05 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
出资情况变更
|
出资情况变更
|
9 | 2013-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
10 | 2013-07-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市九龙坡区石桥铺渝州路27号27-18号
|
重庆市九龙坡区石桥铺渝新路129号附15号2-4号
|