序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈万乐 | 100% | 30.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈万乐
|
|
2 |
李杨
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆全知讯科技有限公司眉山分公司
|
蒋宏伟 | 2011-08-30 |
2 |
重庆全知讯科技有限公司成都分公司
|
杨洋 | 2010-07-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2018-07-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李杨
|
投资人信息变更
|
3 | 2018-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2018-07-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李杨陈万乐
|
李杨陈万乐
|
5 | 2018-07-02 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
计算机软硬件技术咨询、开****及销售;图文设计。
|
计算机软硬件技术咨询、开****及销售;图文设计;房地产信息咨询;房地产营销策划;楼盘销售代理;房屋中介。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
6 | 2016-11-16 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2014-05-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
向小居
|
投资人信息变更
|
8 | 2014-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
9 | 2014-05-20 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市九龙坡区科园三路1号15-5号
|
重庆市渝北区新南路168号1幢1单元9-18
|
10 | 2014-05-20 | 股东变更(股权转让) |
向小居 [退出]李杨陈万乐蒋杰 [退出]
|
李杨陈万乐
|