序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆市人民大礼堂管理处 | 99% | 495.0万 |
2 | 重庆大礼堂管理咨询有限公司 | 1% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
康显红
|
|
2 |
刘安明
|
|
3 |
黄敏
|
|
4 |
戎路英
|
|
5 |
江益华
|
|
6 |
刘忠伦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-30 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-04-08 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
蔡书华
|
康显红
|
3 | 2008-10-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
4 | 2008-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
5 | 2008-10-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐小须
|
蔡书华
|
6 | 2007-09-25 | 其他事项备案 |
*****83
|
*****
|