序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王正中 | 40% | 20万 |
2 | 王源 | 30% | 15万 |
3 | 袁兴群 | 30% | 15万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王正中
|
|
2 |
袁兴群
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆菲菲生物技术有限公司智科分公司
|
张永刚 | 2008-10-17 |
2 |
重庆菲菲生物技术有限公司万兴生态分公司
|
谭其万 | 2008-08-15 |
3 |
重庆菲菲生物技术有限公司星火禽业分公司
|
张一云 | 2008-04-23 |
4 |
重庆菲菲生物技术有限公司民申生态分公司
|
杜明申 | 2007-09-29 |
5 |
重庆菲菲生物技术有限公司龙潭宝分公司
|
刘自豪 | 2007-07-30 |
6 |
重庆菲菲生物技术有限公司龙凯伦生态分公司
|
刘建琼 | 2007-07-13 |
7 |
重庆菲菲生物技术有限公司万州分公司
|
张玉玲 | 2006-07-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-17 | 其他事项备案 |
清算组成员备案
|
清算组成员备案
|
2 | 2016-11-24 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|