序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁世英 | 100% | 500.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张军花
|
|
2 |
吴兵
|
|
3 |
丁军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2018-08-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
丁世英
|
张军花
|
3 | 2018-08-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生产、销售:防火门、防火板、防火涂料(不含油漆)、防火窗、保温隔热材料。(法律、行政法规及国务院决定禁止的不得经营,法律、行政法规及国务院决定规定应经批准而未获批准前不得从事经营)。**
|
生产、销售:防火门、防火板、防火涂料(不含油漆)、防火窗、保温隔热材料。 **[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
4 | 2018-08-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市九龙坡区白市驿镇九里村20社60号
|
重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村8、9社
|
5 | 2017-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2017-09-13 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
吴雪娇
|
丁世英
|
7 | 2017-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2017-07-17 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
丁世英
|
吴雪娇
|
9 | 2015-10-12 | 经营范围变更 |
生产、销售:防火门、防火板、防火涂料(不含油漆)、防火窗(法律、行政法规及国务院决定禁止的不得经营,法律、行政法规及国务院决定规定应经批准而未获批准前不得从事经营)。**
|
生产、销售:防火门、防火板、防火涂料(不含油漆)、防火窗、保温隔热材料。(法律、行政法规及国务院决定禁止的不得经营,法律、行政法规及国务院决定规定应经批准而未获批准前不得从事经营)。**
|
10 | 2014-09-10 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|