序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭桂蓉 | 51% | 10.2万 |
2 | 刘银智 | 49% | 9.8万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-28 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2015-07-06 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
3 | 2013-01-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
彭桂蓉
|
刘银智
|
4 | 2013-01-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
5 | 2012-06-25 | 其他事项备案 |
*****69
|
*****
|
6 | 2012-06-25 | 许可经营项目变更 |
无
|
(无)。
|
7 | 2006-08-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市南岸区南坪镇四南村碾盘沟214号
|
重庆市南岸区海棠溪广黔路178号旁
|
8 | 2006-08-09 | 其他事项备案 |
无
|
开办单位
|
9 | 2006-08-09 | 其他事项备案 |
无
|
行政审批
|
10 | 2006-08-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|