序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵新国
|
何春华
|
2 | 2018-11-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
3 | 2017-05-12 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
4 | 2015-03-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
5 | 2015-03-24 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
晏万金
|
赵新国
|
6 | 2015-03-24 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市忠县乌杨镇杨城街301号
|
重庆市忠县乌杨镇将军村杨城街301号
|
7 | 2015-03-04 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
8 | 2015-03-04 | 经营范围变更 |
白酒生产(有效期至2013年2月4日)。
|
白酒生产。(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)***
|