序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜丹 | 60% | 60.0万 |
2 | 廖福钊 | 40% | 40.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜丹
|
|
2 |
廖福钊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-22 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2019-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杜世勇
|
杜丹
|
3 | 2019-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2018-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2018-11-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杜泽煊
|
杜世勇
|
6 | 2016-05-25 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
7 | 2016-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2016-05-25 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
廖福钊
|
杜泽煊
|
9 | 2016-05-12 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|