序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹明美 | 60% | 1800.0万 |
2 | 刘巧玲 | 30% | 900.0万 |
3 | 邓章林 | 10% | 300.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓章林
|
|
2 |
谌永群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
艾纯
|
投资人信息变更
|
2 | 2018-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2018-04-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
江彦洁
|
邓章林
|
4 | 2018-04-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市北碚区缙善路70号附5号
|
重庆市北碚区同兴北路198号附1-2号
|
5 | 2018-04-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
艾纯 [退出]曹明美江彦洁 [退出]
|
曹明美刘巧玲 [新增]邓章林 [新增]
|
6 | 2015-11-16 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2015-01-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
艾纯
|
投资人信息变更
|
8 | 2015-01-29 | 注册资本(资金数额)变更 |
1500.0
|
3000.0( + 100% )
|
9 | 2015-01-29 | 股东变更(股权转让) |
艾纯曹明美江彦洁
|
艾纯曹明美江彦洁
|
10 | 2014-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|