序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦圣 | 50% | 250.0万 |
2 | 姜敏 | 49% | 245.0万 |
3 | 陈俊强 | 1% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦圣
|
|
2 |
陈俊强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-19 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
姜敏
|
秦圣
|
2 | 2021-02-19 | 股东变更(股权转让) |
姜敏陈俊强
|
陈俊强姜敏秦圣 [新增]
|
3 | 2021-02-19 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2017-08-17 | 经营范围变更 |
包装装潢印刷。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)**
|
包装装潢印刷;普通货运(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营)。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)**
|
5 | 2016-09-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姜敏
|
投资人信息变更
|
6 | 2016-09-21 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
7 | 2016-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2016-09-21 | 股东变更(股权转让) |
姜敏黄孝菊 [退出]
|
姜敏陈俊强 [新增]
|
9 | 2016-09-21 | 经营范围变更 |
包装装潢印刷(按许可证核定事项和期限经营)**
|
包装装潢印刷。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)**
|
10 | 2016-03-23 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|