序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑承浩 | 62.3% | 31.15万 |
2 | 鞠伟 | 15.5% | 7.75万 |
3 | 蔡炜 | 10% | 5.0万 |
4 | 王宗模 | 10% | 5.0万 |
5 | 黄仁权 | 1% | 0.5万 |
6 | 韩雪霞 | 0.7% | 0.35万 |
7 | 李志 | 0.5% | 0.25万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李志
|
|
2 |
王宗模
|
|
3 |
蔡炜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2018-10-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄仁权
|
李志
|
3 | 2016-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2016-08-11 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
蔡炜
|
黄仁权
|
5 | 2014-07-30 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2013-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2013-11-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
出资情况信息变更
|
出资情况信息变更
|
8 | 2013-11-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|
9 | 2012-09-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|
10 | 2012-09-26 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
出资情况变更
|
出资情况变更
|