序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王英 | 60% | 360.0万 |
2 | 喻放梅 | 40% | 240.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文艺
|
|
2 |
王英
|
|
3 |
喻放梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生产、销售:道路路灯杆、交通标志杆、监控杆、信号杆、中、高杆灯、电力钢管杆塔、通讯杆塔、变电站构支架、电力铁附件、电气化铁路接触网架支柱、钢结构产品、道路路灯、遂道灯、庭院灯、草坪灯及配套LED产品;销售:光源、电器、太阳能照明装置、风光互补照明装置、太阳能****电装置;从事建筑相关业务(凭资质证书执业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
生产、销售:智能道路路灯杆及配套产品、交通标志杆、监控杆、信号杆、中、高杆灯、电力钢管杆塔、通讯杆塔、变电站构支架、电力铁附件、电气化铁路接触网架支柱、钢结构产品、道路路灯、遂道灯、庭院灯、草坪灯及配套LED产品;销售:光源、电器、太阳能照明装置、风光互补照明装置、太阳能****电装置;从事建筑相关业务(凭资质证书执业);装卸搬运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
2 | 2018-06-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
喻端华
|
投资人信息变更
|
3 | 2018-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2018-06-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
喻端华 [退出]曾祥先 [退出]
|
喻放梅 [新增]王英 [新增]
|
5 | 2018-05-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2018-05-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
喻端华
|
文艺
|
7 | 2018-02-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生产、销售:道路路灯杆、交通标志杆、监控杆、信号杆、中、高杆灯、电力钢管杆塔、通讯杆塔、变电站构支架、电力铁附件、电气化铁路接触网架支柱、钢结构产品、道路路灯、遂道灯、庭院灯、草坪灯及配套LED产品;销售:光源、电器、太阳能照明装置、风光互补照明装置、太阳能****电装置。[以上范围法律法规禁止经营的不得经营;法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营]***
|
生产、销售:道路路灯杆、交通标志杆、监控杆、信号杆、中、高杆灯、电力钢管杆塔、通讯杆塔、变电站构支架、电力铁附件、电气化铁路接触网架支柱、钢结构产品、道路路灯、遂道灯、庭院灯、草坪灯及配套LED产品;销售:光源、电器、太阳能照明装置、风光互补照明装置、太阳能****电装置;从事建筑相关业务(凭资质证书执业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
8 | 2017-05-22 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市江津区德感街道富兴路3号前进小区谐苑13号楼1层5号
|
重庆市江津区德感工业园江电路
|
9 | 2016-11-30 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市江津区双福街道双福工业园区1幢1号
|
重庆市江津区德感街道富兴路3号前进小区谐苑13号楼1层5号
|
10 | 2015-10-08 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|