序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 易建平 | 98% | 49.0万 |
2 | 李佐军 | 2% | 1.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
易建平
|
|
2 |
李佐军
|
|
3 |
罗明英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-23 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-08-11 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
3 | 2011-11-10 | 许可经营项目变更 |
普通货运(有效期至2011年10月23日)。**
|
普通货运(有效期至2015年10月23日)。**
|
4 | 2011-11-10 | 其他事项备案 |
无
|
前置许可
|
5 | 2009-08-04 | 许可经营项目变更 |
无
|
普通货运(有效期至2011年10月23日)。**
|
6 | 2009-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
7 | 2009-08-04 | 一般经营项目变更 |
普通货运(按许可证核定事项从事经营)、仓储服务(不含化学危险品)、货运代理、货运信息咨询。**
|
仓储服务(不含化学危险品)、货运代理、货运信息咨询。**
|
8 | 2009-08-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|