序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐云生 | 83.104% | 4155.2万 |
2 | 杨光富 | 16.896% | 844.8万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐云生
|
|
2 |
杨光富
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆七色实业有限公司混光照明器材厂
|
唐云生 | 2001-05-11 |
2 |
重庆七色实业有限公司家佳旅馆
|
王家丽 | 2000-01-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-19 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-07-09 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|