序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆丰都鸿兴资产经营管理部 | 100% | 570.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨忠
|
|
2 |
赵守华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
丰都县富宏食品有限公司榨菜加工厂
|
周见英 | 2007-03-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2018-07-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蒋少荣
|
杨忠
|
3 | 2017-06-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
彭志坤
|
投资人信息变更
|
4 | 2017-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2017-06-09 | 股东变更(股权转让) |
彭志坤 [退出]秦素蓉 [退出]江庆 [退出]何廷江 [退出]陈长军 [退出]朱明莲 [退出]江才林 [退出]重庆丰都鸿兴资产经营管理部
|
重庆丰都鸿兴资产经营管理部
|
6 | 2017-06-09 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
焦安辉
|
蒋少荣
|
7 | 2016-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2016-11-18 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
何廷江
|
焦安辉
|
9 | 2016-05-26 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
10 | 2014-07-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
彭志坤
|
投资人信息变更
|