序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石祖龙 | 50% | 504.0万 |
2 | 石剑文 | 50% | 504.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石祖龙
|
|
2 |
李萍
|
|
3 |
石剑文
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆永安煤矿安全仪器厂南坪分厂
|
王铮 | 2005-03-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-06 | 经营范围变更 |
仪器仪表及煤矿机电设备的制造,销售,加工,装配,技术改造及维修。[经营范围中法律、法规禁止的不得经营;法律、法规规定应经审批而未取得审批前不得经营]**
|
仪器仪表及煤矿机电设备的制造,销售,加工,装配,技术改造及维修;房屋租赁;物业管理(凭资质经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
2 | 2016-11-24 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市北碚区龙凤一村
|
重庆市北碚区万宝大道198号1-1
|
3 | 2016-04-19 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
4 | 2014-05-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
石剑文
|
投资人信息变更
|
5 | 2014-05-13 | 股东变更(股权转让) |
石剑文石祖龙
|
石剑文石祖龙
|
6 | 2014-05-13 | 注册资本(资金数额)变更 |
608.0
|
1008.0( + 65.78947% )
|