序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张帆 | 50% | 5.0万 |
2 | 李冬梅 | 50% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张帆
|
|
2 |
李冬梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2020-11-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市九龙坡区石小路170号3单元底楼门面
|
重庆市九龙坡区石桥铺朝田村200号1-15
|
3 | 2020-11-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张帆
|
投资人信息变更
|
4 | 2020-11-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
销售建筑工程机械及配件、汽车零部件,建筑工程机械租赁、维修。(以上经营范围法律、法规禁止经营的,不得经营;法律、法规、国务院规定需经审批的,未获审批前,不得经营。)
|
一般项目:销售建筑工程机械及配件、汽车零部件,建筑工程机械租赁、维修,五金产品零售,劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2016-11-22 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2015-09-16 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2010-04-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|
8 | 2010-04-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐兵
|
张帆
|
9 | 2010-04-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
10 | 2010-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|