序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李铭明 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆源生驾驶技术培训学校李家沱营业部
|
曹健 | 2012-04-27 |
2 |
重庆源生驾驶技术培训学校花溪镇营业部
|
曹健 | 2012-04-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
2 | 2017-09-21 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
3 | 2017-09-21 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
曹健
|
李铭明
|
4 | 2017-09-21 | 经营范围变更 |
三级普通机动车驾驶员培训(C1),三级普通机动车驾驶员培训(C2)(按行政许可核定事项从事经营)
|
三级普通机动车驾驶员培训(C1),三级普通机动车驾驶员培训(C2)(须经审批的经营项目、取得审批后方可从事经营)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
5 | 2015-10-13 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2011-06-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆江津市德感牌坊居4组
|
重庆市南岸区金紫街199号1单元2-2
|
7 | 2011-06-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
傅勇
|
曹健
|