序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董旭 | 100% | 50.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董旭
|
|
2 |
薛小勤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-08 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
2 | 2018-11-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董旭
|
投资人信息变更
|
3 | 2018-11-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(私营)
|
有限责任公司(自然人独资)(私营)
|
4 | 2018-11-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董旭杨立 [退出]
|
董旭
|
5 | 2018-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2016-12-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蒙强
|
投资人信息变更
|
7 | 2016-12-08 | 股东变更(股权转让) |
蒙强 [退出]董旭杨立
|
董旭杨立
|
8 | 2015-05-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董旭
|
投资人信息变更
|
9 | 2015-05-25 | 股东变更(股权转让) |
董旭杨立
|
蒙强 [新增]董旭杨立
|
10 | 2014-03-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郑盈
|
投资人信息变更
|