序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李兴伦 | 50% | 400.0万 |
2 | 滕志勇 | 50% | 400.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
滕志勇
|
|
2 |
李兴伦
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆市仁义物业管理有限公司贵州分公司
|
滕志勇 | 2020-07-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-02 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2020-01-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李兴伦
|
投资人信息变更
|
3 | 2020-01-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.0
|
800.0( + 1500% )
|
4 | 2020-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2020-01-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
物业管理服务(三级)。
|
一般项目:物业管理,酒店管理,市场营销策划,会议及展览服务,办公服务,家政服务,居民日常生活服务,建筑物清洁服务,专业保洁、清洗、消毒服务,室内装饰装修,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
6 | 2020-01-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2054-04-30
|
无
|
7 | 2020-01-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李兴伦滕志勇
|
李兴伦滕志勇
|
8 | 2016-06-28 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
9 | 2014-12-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李兴伦,腾志勇 [退出]
|
李兴伦,滕志勇 [新增]
|
10 | 2014-12-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李兴伦
|
投资人信息变更
|